序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘娜 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘娜
|
执行董事,经理 |
2 |
杨明明
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 刘晓艺* 执行董事; 2 刘晓艺* 经理; 3 杨明明 监事;
|
1 刘娜* 执行董事; 2 刘娜* 经理; 3 杨明明 监事;
|
2 | 2019-12-23 | 投资人 |
1 刘晓艺 自然人股东;
|
1 刘娜 自然人股东;
|
3 | 2019-12-23 | 法定代表人 |
刘晓艺
|
刘娜
|
4 | 2019-11-25 | 法定代表人 |
于福民
|
刘晓艺
|
5 | 2019-11-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 于福民* 执行董事 2 于福民* 经理 3 杨明明 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘晓艺* 执行董事 2 刘晓艺* 经理 3 杨明明 监事
|
6 | 2019-04-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘晓艺* 执行董事 2 刘晓艺* 经理 3 杨明明 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 于福民* 执行董事 2 于福民* 经理 3 杨明明 监事
|
7 | 2019-04-18 | 法定代表人 |
刘晓艺
|
于福民
|
8 | 2017-07-25 | 经营范围 |
美容;企业策划;设计、制作、代理、****布广告;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);销售文化用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
美容;企业策划;设计、制作、代理、****布广告;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);销售文化用品;软件开****;技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;软件咨询;产品设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
9 | 2017-07-25 | 注册资本 |
100万元
|
500万元
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 |