序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中钢资产管理有限责任公司 | 100% | 38,890.7万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔春雷
|
总经理 |
2 |
杜木
|
执行董事 |
3 |
熊英
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中钢钢铁有限公司上海分公司
|
施裕卿 | 2002-10-29 |
2 |
中钢钢铁有限公司上海宝山分公司
|
许毅 | 2004-11-01 |
3 |
中钢钢铁有限公司兰州分公司
|
杨明秋 | 2006-08-10 |
4 |
中钢钢铁有限公司北京分公司
|
杨明秋 | 2003-03-14 |
5 |
中钢钢铁有限公司南京分公司
|
杨明秋 | 2005-01-14 |
6 |
中钢钢铁有限公司厦门分公司
|
杨明秋 | 2009-09-23 |
7 |
中钢钢铁有限公司天津分公司
|
杨明秋 | 2002-07-04 |
8 |
中钢钢铁有限公司广州分公司
|
林霄挺 | 2003-01-26 |
9 |
中钢钢铁有限公司武汉分公司
|
薄颖辉 | 2002-07-15 |
10 |
中钢钢铁有限公司沈阳分公司
|
杨明秋 | 2004-11-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-14 | 法定代表人 |
崔春雷
|
杜木
|
2 | 2020-12-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔春雷*,熊英
|
崔春雷,杜木*,熊英
|
3 | 2020-08-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
常军,崔春雷*
|
崔春雷*,熊英
|
4 | 2019-12-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
常军,陈华,吴耀华*
|
常军,崔春雷*
|
5 | 2019-12-03 | 法定代表人 |
吴耀华
|
崔春雷
|
6 | 2017-12-06 | 投资人 |
中国中钢集团公司,企业法人
|
中钢资产管理有限责任公司,企业法人
|
7 | 2017-11-03 | 投资人 |
中国中钢股份有限公司,企业法人
|
中国中钢集团公司,企业法人
|
8 | 2017-08-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 常军 监事; 2 陈华; 3 吴耀华*;
|
1 吴耀华* 执行董事; 2 陈华 董事; 3 吴耀华* 总经理; 4 常军 监事;
|
9 | 2017-08-21 | 投资人 |
1 中国中钢股份有限公司 企业法人;
|
1 中国中钢股份有限公司 企业法人;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |