序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京浩诚业房地产评估有限公司 | 100% | 505.9万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴振宇
|
执行董事,经理 |
2 |
张培培
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-19 | 住所 |
北京市西城区西安门大街84号
|
北京市西城区西直门内大街132号11幢二层201室
|
2 | 2020-12-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
任艳,王保军*
|
吴振宇*,张培培
|
3 | 2020-12-01 | 营业期限 |
-
|
-
|
4 | 2020-12-01 | 法定代表人 |
王保军
|
王保军
|
5 | 2017-08-16 | 法定代表人 |
郑忠华
|
王保军
|
6 | 2016-04-29 | 营业期限 |
-
|
-
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |