序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡兴明 | 30% | 1,500万(元) |
2 | 陈俊 | 60% | 3,000万(元) |
3 | 骆君甫 | 10% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡兴明
|
监事 |
2 |
陈俊
|
经理,执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-12 | 经营范围 |
专业承包、施工总承包、劳务分包;城市园林绿化施工;风景园林景观设计;工程勘察设计;室内装饰设计;电脑图文设计;物业管理;房地产开****;商务信息咨询(不含中介服务);经济贸易咨询;企业形象策划;公关策划;会议服务;礼仪服务;承办展览展示;广告设计、制作、代理、****布;租赁、维修机械设备;花卉租摆;销售金属结构、钢材、金属材料(不含电石、铁合金)、五金产品、门窗、建筑材料(不含砂石及其制品)、装饰材料、塑料制品、金属制品、橡胶制品、玻璃制品、机械设备、花卉;组织文化艺术交流活动(不含演出);技术开****、技术服务、技术咨询、技术转让;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
专业承包、施工总承包;劳务分包;城市园林绿化施工;风景园林景观设计;室内装饰设计;电脑图文设计;物业管理;建筑工程机械与设备租赁;房地产开****;商务信息咨询(不含中介服务);经济贸易咨询;企业形象策划;公关策划;会议服务;礼仪服务;承办展览展示;广告设计、制作、代理、****布;租赁、维修机械设备;花卉租摆;销售金属结构、钢材、金属材料(不含电石、铁合金)、五金产品、门窗、建筑材料(不含砂石及其制品)、装饰材料、塑料制品、金属制品、橡胶制品、玻璃制品、机械设备、花卉;组织文化艺术交流活动(不含演出);技术开****、技术服务、技术咨询、技术转让;货物进出口、代理进出口、技术进出口;工程勘察;工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计;专业承包、施工总承包;工程勘察。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2021-02-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
蔡兴明,陈俊*,刘爱香*
|
蔡兴明,陈俊*
|
3 | 2021-02-26 | 法定代表人 |
刘爱香
|
陈俊
|
4 | 2020-12-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
蔡兴明,陈俊*
|
蔡兴明,陈俊*,刘爱香*
|
5 | 2020-12-30 | 法定代表人 |
陈俊
|
刘爱香
|
6 | 2020-04-20 | 投资人 |
蔡兴明,自然人股东,骆君甫,自然人股东
|
蔡兴明,自然人股东,陈俊*,自然人股东,骆君甫,自然人股东
|
7 | 2019-01-17 | 住所 |
北京市顺义区仁和镇林河南大街9号院29号楼1至2层
|
北京市顺义区仁和镇林河南大街9号院14号楼1至6层01内3层304室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |