序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华润股份有限公司 | 100% | 152,065.8万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何建涛
|
监事 |
2 |
单宝杰
|
董事 |
3 |
张小波
|
财务负责人 |
4 |
李兴****
|
董事 |
5 |
毛祎曼
|
监事 |
6 |
王亮
|
董事 |
7 |
陈小军
|
董事长 |
8 |
颜建国
|
董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
冯茜,刘立栋,吴城锦,颜建国*
|
ZHANG/TIM TIANWEI,陈琳,陈小军,单宝杰,李兴****,毛祎曼,王亮,颜建国*
|
2 | 2020-01-16 | 企业名称 |
中润国内贸易有限公司
|
华润生命科学集团有限公司
|
3 | 2020-01-16 | 经营范围 |
购销针纺织品、百货、五金交电、金属材料、化工轻工材料、机械电器设备、工艺美术品、非金属矿产品、木材及制品、建筑材料、装饰材料、土产品、日用杂品;咨询服务(中介除外);承办展览、展销会。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
互联网信息服务;生物技术推广服务;自然科学研究和试验****展;医学研究和试验****展;货物进出口;软件开****;物业管理;出租办公用房;出租商业用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
4 | 2019-03-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
冯茜,郭巍*,温泉,赵蓓
|
冯茜,刘立栋,吴城锦,颜建国*
|
5 | 2019-03-13 | 法定代表人 |
郭巍
|
颜建国
|
6 | 2019-03-13 | 注册资本 |
43762万
|
152065.825万
|
7 | 2018-01-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
冯茜,郭巍,温泉*,赵蓓
|
冯茜,郭巍*,温泉,赵蓓
|
8 | 2018-01-18 | 法定代表人 |
温泉
|
郭巍
|
9 | 2017-07-17 | 注册资本 |
7762万
|
43762万
|
10 | 2015-12-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭巍,卢婧,温泉*,杨氢氢
|
冯茜,郭巍,温泉*,赵蓓
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |