序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆彦荣 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李一丹
|
执行董事,经理 |
2 |
陆彦荣
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-12 | 住所 |
北京市丰台区万丰路同盛里308号顺和商务写字楼A413室
|
北京市房山区长阳镇昊天北大街48号208号楼8层B座808
|
2 | 2018-05-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
李一丹*,陆彦荣*
|
李一丹*,陆彦荣
|
3 | 2017-04-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
陆彦荣*,滕万雷
|
李一丹*,陆彦荣*
|
4 | 2016-09-29 | 投资人 |
陈晓禹,自然人股东
|
陆彦荣,自然人股东
|
5 | 2015-12-04 | 注册资本 |
50万
|
50万
|
6 | 2015-12-04 | 法定代表人 |
陈晓禹
|
陆彦荣
|
7 | 2015-09-10 | 住所 |
北京市丰台区同盛里3号楼1层8-101
|
北京市丰台区万丰路308号顺和商务写字楼A413室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |