序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭霄雁 | 100% | 300万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王艾文
|
监事 |
2 |
谭霄雁
|
执行董事,经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
赛格瑞斯(北京)国际文化传播有限公司广州分公司
|
郭磊 | 2017-03-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-03 | 住所 |
北京市朝阳区管庄乡杨闸村京通快速路南8号院A4-3
|
北京市朝阳区建国路93号院万达广场3号楼6层705
|
2 | 2016-04-12 | 注册资本 |
50万
|
300万
|
3 | 2014-09-26 | 法定代表人 |
晨东明
|
谭霄雁
|
4 | 2014-09-26 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2014-09-26 | 住所 |
北京市朝阳区朝外大街乙6号6层0757
|
北京市朝阳区管庄乡杨闸村京通快速路南8号院A4-3
|
6 | 2014-09-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
晨东明*,谭宵雁
|
谭霄雁*,王艾文
|
7 | 2010-09-02 | 住所 |
北京市东城区东四西大街26号108室
|
北京市朝阳区朝外大街乙6号6层0757
|
8 | 2010-09-02 | 经营范围 |
组织文化艺术交流;承办展览展示;广告设计、制作;从事文化经纪业务;信息咨询(不含中介服务);会议服务;技术开****;技术转让;计算机技术培训;经营演出及经纪业务。
|
经营演出及经纪业务;组织文化艺术交流;承办展览展示;广告设计、制作;从事文化经纪业务;信息咨询(不含中介服务);会议服务;技术开****;技术转让;计算机技术培训。
|
9 | 2008-01-17 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2007-06-15 | 实收资本变更 |
10
|
50
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |