序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔晓东,段斌,高飞,靳利军,苏俊儒,王东,王海涛*,杨树丰,周忠,庄士诚
|
崔晓东,高飞,靳利军,苏俊儒,王东,王海涛*,王建,杨树丰,周忠,庄士诚
|
2 | 2019-05-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔晓东,段斌,高飞,靳利军,邱南海,王东,王海涛*,杨树丰,周忠,庄士诚
|
崔晓东,段斌,高飞,靳利军,苏俊儒,王东,王海涛*,杨树丰,周忠,庄士诚
|
3 | 2019-01-24 | 营业期限 |
30
|
-
|
4 | 2018-03-09 | 法定代表人 |
陆贻杰
|
王海涛
|
5 | 2016-11-28 | 法定代表人 |
钱雷
|
陆贻杰
|
6 | 2013-11-25 | 法定代表人 |
刘毅
|
钱雷
|
7 | 2013-11-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
7 杨树丰 董事; 6 王东 董事; 2 靳利军 副董事长; 8 崔晓东 总经理; 9 周忠 监事;1 刘毅* 董事长; 3 刘景凤 董事; 4 陈军 董事; 5 庄伯庸 董事; 10 邱南海 监事;
|
7 杨树丰 董事; 6 王东 董事; 2 靳利军 副董事长; 8 崔晓东 总经理; 10 周忠 监事;1 钱雷* 董事长; 3 陈军 董事; 4 段斌 董事; 5 庄伯庸 董事; 9 邱南海 监事;
|
8 | 2012-06-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
6 杨树丰 董事; 3 王东 董事; 8 崔晓东 总经理;1 刘毅* 董事长; 2 陈军 副董事长; 4 陈国新 董事; 5 刘景凤 董事; 7 庄伯庸 董事; 9 邱南海 监事; 10 陆钟铨 监事;
|
6 杨树丰 董事; 5 王东 董事; 2 靳利军 副董事长; 8 崔晓东 总经理; 10 周忠 监事;1 刘毅* 董事长; 3 陈军 董事; 4 刘景凤 董事; 7 庄伯庸 董事; 9 邱南海 监事;
|
9 | 2011-08-04 | 营业期限 |
20
|
30
|
10 | 2010-12-16 | 注册资本 |
238万元
|
5000万元
|