序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 霍建民 | 20% | 230万(元) |
2 | 霍氏文化产业集团有限公司 | 80% | 920万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘京京
|
监事 |
2 |
谭雪莲
|
董事 |
3 |
霍建民
|
经理,董事长 |
4 |
霍玉芹
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
霍建民*,刘京京
|
霍建民*,霍玉芹,刘京京,谭雪莲
|
2 | 2020-03-09 | 企业名称 |
北京国福青创投资管理有限公司
|
北京霍氏投资管理有限公司
|
3 | 2020-03-09 | 投资人 |
霍建民*,自然人股东,张楠,自然人股东
|
霍建民*,自然人股东,霍氏文化产业集团有限公司,企业法人
|
4 | 2020-03-09 | 经营范围 |
投资管理;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理;企业管理咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得****放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
投资管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
5 | 2020-03-09 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
6 | 2019-12-25 | 法定代表人 |
贺原
|
霍建民
|
7 | 2019-12-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
贺原*,霍建民*,刘京京,张楠
|
霍建民*,刘京京
|
8 | 2019-12-25 | 投资人 |
贺原,自然人股东,霍建民*,自然人股东,杨涛,自然人股东,张楠,自然人股东
|
霍建民*,自然人股东,张楠,自然人股东
|
9 | 2016-08-23 | 注册资本(金)变更 |
1000
|
1150
|
10 | 2016-08-23 | 投资人(股权)变更 |
贺原,自然人股东;霍建民*,自然人股东;张楠,自然人股东;
|
贺原,自然人股东;霍建民*,自然人股东;杨涛,自然人股东;张楠,自然人股东;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |