序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京中科利信投资有限公司 | 6.25% | 6.6万(元) |
2 | 北京炫嘉众合企业管理咨询中心(有限合伙) | 8% | 8.5万(元) |
3 | 国广东方网络(北京)有限公司 | 15% | 15.9万(元) |
4 | 郑舒阳 | 70.75% | 75.0万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑舒阳
|
执行董事,经理 |
2 |
陆国维
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-29 | 住所 |
北京市海淀区万寿路西街2号2号楼北侧地下一层B81
|
北京市海淀区创业路8号3号楼-1层3-10A311号
|
2 | 2018-12-05 | 住所 |
北京市海淀区农大南路1号院2号楼2层办公B-210-320
|
北京市海淀区万寿路西街2号2号楼北侧地下一层B81
|
3 | 2017-08-01 | 法定代表人 |
陆国维
|
郑舒阳
|
4 | 2017-08-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
陆国维*,郑涛华
|
陆国维,郑舒阳*
|
5 | 2017-02-23 | 投资人 |
北京一诺加速器信息科技有限公司,企业法人,北京中科利信投资有限公司,企业法人,国广东方网络(北京)有限公司,企业法人,刘惠平,自然人股东,王东,自然人股东,郑舒阳*,自然人股东
|
北京中科利信投资有限公司,企业法人,北京炫嘉众合企业管理咨询中心(有限合伙),企业法人,国广东方网络(北京)有限公司,企业法人,郑舒阳*,自然人股东
|
6 | 2016-10-14 | 投资人 |
北京一诺加速器信息科技有限公司,企业法人,北京中科利信投资有限公司,企业法人,刘惠平,自然人股东,王东,自然人股东,郑舒阳*,自然人股东
|
北京一诺加速器信息科技有限公司,企业法人,北京中科利信投资有限公司,企业法人,国广东方网络(北京)有限公司,企业法人,刘惠平,自然人股东,王东,自然人股东,郑舒阳*,自然人股东
|
7 | 2016-07-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
李宏波*,郑涛华
|
陆国维*,郑涛华
|
8 | 2016-07-29 | 投资人 |
毛春兰,自然人股东,郑涛华,自然人股东
|
北京一诺加速器信息科技有限公司,企业法人,北京中科利信投资有限公司,企业法人,刘惠平,自然人股东,王东,自然人股东,郑舒阳*,自然人股东
|
9 | 2016-07-29 | 法定代表人 |
李宏波
|
陆国维
|
10 | 2016-07-29 | 注册资本 |
100万
|
106万
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |