序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘初杰 | 12% | 178.1万(元) |
2 | 陈鹏 | 88% | 1,306.3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
覃操
|
监事 |
2 |
陈鹏
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-17 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2021-05-17 | 投资人 |
陈鹏*,自然人股东,高榕资本(深圳)投资中心(有限合伙),法人股东,刘初杰,自然人股东
|
陈鹏*,自然人股东,刘初杰,自然人股东
|
3 | 2019-01-03 | 投资人 |
北京开科合创科技****展企业(有限合伙),企业法人,北京镈润创投资本管理有限公司,企业法人,北京鑫同合创科技****展企业(有限合伙),法人股东,陈鹏*,自然人股东,高榕资本(深圳)投资中心(有限合伙),法人股东,郭建生,自然人股东,刘初杰,自然人股东
|
陈鹏*,自然人股东,高榕资本(深圳)投资中心(有限合伙),法人股东,刘初杰,自然人股东
|
4 | 2019-01-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈鹏*,郭建生,刘初杰,覃操
|
陈鹏*,覃操
|
5 | 2016-11-25 | 投资人 |
北京开科合创科技****展企业(有限合伙),企业法人,北京镈润创投资本管理有限公司,企业法人,陈鹏*,自然人股东,郭建生,自然人股东,上海裕乾金融信息服务有限公司,企业法人
|
北京开科合创科技****展企业(有限合伙),企业法人,北京镈润创投资本管理有限公司,企业法人,北京鑫同合创科技****展企业(有限合伙),法人股东,陈鹏*,自然人股东,高榕资本(深圳)投资中心(有限合伙),法人股东,郭建生,自然人股东,刘初杰,自然人股东
|
6 | 2016-11-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈鹏*,郭建生,薛亮,覃操
|
陈鹏*,郭建生,刘初杰,覃操
|
7 | 2016-08-26 | 法定代表人 |
郭建生
|
陈鹏
|
8 | 2016-08-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭建生*,颜阳
|
陈鹏*,郭建生,薛亮,覃操
|
9 | 2016-08-26 | 注册资本 |
1000万
|
1484.375万
|
10 | 2016-08-26 | 投资人 |
北京开科唯识技术有限公司,企业法人,郭建生,自然人股东,颜阳,自然人股东
|
北京开科合创科技****展企业(有限合伙),企业法人,北京镈润创投资本管理有限公司,企业法人,陈鹏*,自然人股东,郭建生,自然人股东,上海裕乾金融信息服务有限公司,企业法人
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |