序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨洋 | 95% | 2,850万(元) |
2 | 赫子龙 | 5% | 150万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨洋
|
执行董事 |
2 |
汪金
|
监事 |
3 |
赫子龙
|
经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-19 | 法定代表人 |
刘婧颖
|
杨洋
|
2 | 2020-06-19 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2020-06-19 | 投资人 |
刘婧颖,自然人股东
|
赫子龙,自然人股东,杨洋*,自然人股东
|
4 | 2020-06-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈聪,刘婧颖*
|
赫子龙,汪金,杨洋*
|
5 | 2020-06-19 | 企业名称 |
中恒汇富(北京)资产管理有限公司
|
天润融合资产管理(北京)有限公司
|
6 | 2019-03-21 | 住所 |
北京市朝阳区光华路4号院3号楼28层2811室
|
北京市朝阳区光华路4号院1号楼11层1210室
|
7 | 2019-02-12 | 住所 |
北京市朝阳区北苑东路19号院1号楼18层(18)1810室内61号
|
北京市朝阳区光华路4号院3号楼28层2811室
|
8 | 2018-10-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
冯佳佳,钱挺*
|
陈聪,刘婧颖*
|
9 | 2018-10-30 | 投资人 |
钱挺,自然人股东
|
刘婧颖,自然人股东
|
10 | 2018-10-30 | 法定代表人 |
钱挺
|
刘婧颖
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |