序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王修朋 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王修朋
|
执行董事,经理 |
2 |
王薇
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-09 | 住所 |
北京市海淀区北清路164号17-27号院299号
|
北京市海淀区建西苑中里1号楼2层商业236号
|
2 | 2017-01-16 | 住所 |
北京市海淀区信息路22号B座2层02-A221
|
北京市海淀区北清路164号17-27号院299号
|
3 | 2016-10-21 | 法定代表人 |
高连香
|
王修朋
|
4 | 2016-10-21 | 投资人 |
高连香,自然人股东
|
王修朋*,自然人股东
|
5 | 2016-10-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
高连香*,王薇
|
王修朋*,王薇
|
6 | 2015-07-14 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2015-07-14 | 投资人 |
高连香,自然人股东,王薇,自然人股东
|
高连香,自然人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |