序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王强 | 100% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜琳
|
监事 |
2 |
王志伟
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-03 | 住所 |
北京市通州区通州工业开****区云杉南路17号5幢1层5102N
|
北京市通州区永乐店镇永乐大街31号-1238号
|
2 | 2020-03-03 | 投资人 |
王志伟*,自然人股东
|
王强,自然人股东
|
3 | 2018-10-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
侯志强,王志伟*
|
姜琳,王志伟*
|
4 | 2016-09-09 | 注册资本 |
50万
|
200万
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |