序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州财迷资产管理有限公司 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙惠芬
|
财务负责人 |
2 |
慈超
|
执行董事,经理 |
3 |
蒲曦
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-10 | 住所 |
北京市朝阳区久文路6号院101号楼1至3层102
|
北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼14层1单元111709
|
2 | 2018-10-08 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(法人独资)
|
3 | 2018-10-08 | 投资人 |
杭州财迷资产管理有限公司,企业法人,聂小龙,自然人股东,于俭兴,自然人股东
|
杭州财迷资产管理有限公司,企业法人
|
4 | 2018-10-08 | 住所 |
北京市朝阳区光华路9号3号楼16层1603
|
北京市朝阳区久文路6号院101号楼1至3层102
|
5 | 2017-10-16 | 法定代表人 |
于俭兴
|
李高超
|
6 | 2017-10-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
聂小龙,于俭兴*
|
李高超*,蒲曦,徐子悦
|
7 | 2017-03-07 | 住所 |
北京市朝阳区望京园609号楼11层1221
|
北京市朝阳区光华路9号3号楼16层1603
|
8 | 2016-11-02 | 注册资本 |
100万
|
500万
|
9 | 2016-11-02 | 投资人 |
于俭兴,自然人股东
|
杭州财迷资产管理有限公司,企业法人,聂小龙,自然人股东,于俭兴,自然人股东
|
10 | 2016-11-02 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
其他有限责任公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |