序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢海 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何海妹
|
监事 |
2 |
卢海
|
经理,执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 卢海* 执行董事 2 卢海* 经理 3 梁海春 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 卢海* 执行董事 2 卢海* 经理 3 何海妹 监事
|
2 | 2015-03-12 | 住所 |
北京市朝阳区朝阳北路129号院1号楼16层1916
|
北京市朝阳区酒仙桥乙21号佳丽饭店五层529-2室
|
3 | 2015-02-27 | 经营范围 |
销售机械设备、润滑油、电子产品;技术推广服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口.领取本执照后,应到市商务委或区县商务委备案。
|
销售机械设备、润滑油、电子产品;技术推广服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口.领取本执照后,应到市商务委或区县商务委备案。;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
4 | 2012-11-06 | 实收资本(金) |
10 万元
|
500 万元
|
5 | 2012-11-06 | 认缴的出资额,实缴的出资额 |
1 卢海 10 自然人股东
|
1 卢海 500 自然人股东
|
6 | 2012-11-06 | 注册资本 |
10 万元
|
500 万元
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 |