序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵延平 | 45% | 900万(元) |
2 | 郑龙飞 | 55% | 1,100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李朋
|
监事 |
2 |
郑龙飞
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-01 | 投资人 |
陈峰,自然人股东,郑龙飞*,自然人股东
|
赵延平,自然人股东,郑龙飞*,自然人股东
|
2 | 2021-08-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
徐刚,郑龙飞*
|
李朋,郑龙飞*
|
3 | 2020-11-11 | 投资人 |
徐刚,自然人股东,郑龙飞*,自然人股东
|
陈峰,自然人股东,郑龙飞*,自然人股东
|
4 | 2020-06-12 | 注册资本 |
1000万
|
2000万
|
5 | 2020-04-27 | 住所 |
北京市海淀区丰贤中路7号4号楼5层5092号
|
北京市海淀区西杉创意园二区4号楼-1层-02
|
6 | 2017-06-06 | 住所 |
北京市海淀区上地十街1号院5号楼16层1605
|
北京市海淀区丰贤中路7号4号楼5层5092号
|
7 | 2014-04-30 | 投资人 |
卞靖宇,自然人股东,孟春,自然人股东,任义东,自然人股东,孙威,自然人股东,王青青,自然人股东
|
卞靖宇,自然人股东,任义东,自然人股东,孙威,自然人股东,岳江山,自然人股东
|
8 | 2012-06-05 | 法定代表人 |
张恒芬
|
孙威
|
9 | 2012-06-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 张恒芬* 执行董事; 2 张恒芬* 经理; 3 胡伟伯 监事;
|
1 孙威* 执行董事; 2 孙威* 经理; 3 卞靖宇 监事;
|
10 | 2012-06-05 | 认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 |
1 张恒芬 5 自然人股东; 2 胡伟伯 5 自然人股东;
|
1 孙威 25.5 自然人股东; 2 卞靖宇 17 自然人股东; 3 孟春 2.5 自然人股东; 4 王青青 2.5 自然人股东; 5 任义东 2.5 自然人股东;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |