序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘祺 | 12.941176% | 132万(元) |
2 | 向以林 | 1.960784% | 20万(元) |
3 | 张拥军 | 14.509804% | 148万(元) |
4 | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 50.980392% | 520万(元) |
5 | 郑剑锋 | 19.607843% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘祺
|
董事 |
2 |
吕航
|
监事 |
3 |
朱俊霖
|
董事 |
4 |
李本林
|
监事会主席 |
5 |
赵鑫慧
|
监事 |
6 |
郑剑锋
|
经理,董事长 |
7 |
韩平
|
董事 |
8 |
马圣竣
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-19 | 住所 |
北京市海淀区长春桥路11号1号楼7层707室
|
北京市海淀区知春路113号0706-225
|
2 | 2020-09-25 | 住所 |
北京市海淀区西三环北路甲2号院2号楼8层02室
|
北京市海淀区长春桥路11号1号楼7层707室
|
3 | 2019-12-10 | 投资人 |
湖北凯乐科技股份有限公司,企业法人,刘祺,自然人股东,谭兴晔,自然人股东,向以林,自然人股东,郑剑锋*,自然人股东
|
湖北凯乐科技股份有限公司,企业法人,刘祺,自然人股东,向以林,自然人股东,张拥军,自然人股东,郑剑锋*,自然人股东
|
4 | 2019-04-11 | 登记管辖变更 |
北京市朝阳区市场监督管理局
|
北京市海淀区市场监督管理局
|
5 | 2018-05-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
韩平,李本林,刘祺,吕航,马圣竣,谭兴晔,郑剑锋*,朱俊霖
|
韩平,李本林,刘祺,吕航,马圣竣,赵鑫慧,郑剑锋*,朱俊霖
|
6 | 2017-09-30 | 股东改变姓名或名称 |
谭兴晔,自然人股东,向以林,自然人股东,郑剑锋,自然人股东
|
湖北凯乐科技股份有限公司,企业法人,刘祺,自然人股东,谭兴晔,自然人股东,向以林,自然人股东,郑剑锋,自然人股东
|
7 | 2016-05-05 | 经营范围 |
技术推广服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售机械设备、电子产品。(领取本执照后,应到市商务委或区县商务委备案)
|
技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开****;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品;计算机系统服务;技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
8 | 2013-06-20 | 经营范围 |
技术推广服务;销售机械设备、电子产品。
|
技术推广服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售机械设备、电子产品。(领取本执照后,应到市商务委或区县商务委备案)
|
9 | 2013-06-20 | 注册资本 |
50 万元
|
500 万元
|
10 | 2012-06-08 | 认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资方式,实缴的出资时间 |
1 郑剑锋* 24 自然人股东; 2 黄周松 16 自然人股东; 3 刘海 10 自然人股东;
|
2 郑剑锋* 22.5 自然人股东;1 黄周松 22.5 自然人股东; 3 刘海 5 自然人股东;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |