序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古金辉文化传媒股份有限公司 | 70% | 1,400万(元) |
2 | 李玉超 | 20% | 400万(元) |
3 | 武俊立 | 5% | 100万(元) |
4 | 苏颖 | 5% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李玉超
|
执行董事,经理 |
2 |
苏颖
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-12 | 投资人 |
李玉超*,自然人股东,苏颖,自然人股东,武俊立,自然人股东
|
李玉超*,自然人股东,内蒙古金辉文化传媒股份有限公司,企业法人,苏颖,自然人股东,武俊立,自然人股东
|
2 | 2019-03-06 | 经营范围 |
销售食品;技术推广服务;软件设计;销售软件、机械设备、通讯设备、电子产品、文具用品、建筑材料、金属材料、工艺品、体育用品;计算机技术培训;项目投资;投资管理;投资咨询;资产管理;企业管理;企业管理咨询;应用软件服务(不含医用软件);基础软件服务;计算机系统服务;经济贸易咨询;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);体育运动项目经营(高危险性体育运动除外);礼仪服务;会议服务;票务代理(不含航空机票销售代理);货物进出口;代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
技术推广服务;软件设计;销售软件、机械设备、通讯设备、电子产品、文具用品、建筑材料、金属材料、工艺品、体育用品;计算机技术培训;项目投资;投资管理;投资咨询;资产管理;企业管理;企业管理咨询;应用软件服务(不含医用软件);基础软件服务;计算机系统服务;经济贸易咨询;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);体育运动项目经营(高危险性体育运动除外);礼仪服务;会议服务;票务代理(不含航空机票销售代理);货物进出口;代理进出口;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);销售食品;代理记账。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2018-11-15 | 住所 |
北京市朝阳区南磨房路29号1号楼9层929房间
|
北京市朝阳区农光东里34号楼34-11内5层545房间
|
4 | 2016-05-18 | 投资人 |
李玉超*,自然人股东,李震,自然人股东,刘雁,自然人股东,苏颖,自然人股东,武俊立,自然人股东
|
李玉超*,自然人股东,苏颖,自然人股东,武俊立,自然人股东
|
5 | 2015-02-13 | 经营范围 |
技术推广服务;软件设计;销售软件、机械设备、通讯设备、电子产品、文具用品。
|
销售食品;技术推广服务;软件设计;销售软件、机械设备、通讯设备、电子产品、文具用品、建筑材料、金属材料、工艺品、体育用品;计算机技术培训;项目投资;投资管理;投资咨询;资产管理;企业管理;企业管理咨询;应用软件服务(不含医用软件);基础软件服务;计算机系统服务;经济贸易咨询;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);体育运动项目经营(高危险性体育运动除外);礼仪服务;会议服务;票务代理(不含航空机票销售代理);货物进出口;代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
6 | 2014-07-09 | 注册资本 |
500万
|
2000万
|
7 | 2014-07-09 | 投资人 |
李玉超*,自然人股东,苏颖,自然人股东,武俊立,自然人股东
|
李玉超*,自然人股东,李震,自然人股东,刘雁,自然人股东,苏颖,自然人股东,武俊立,自然人股东
|
8 | 2014-06-09 | 注册资本 |
100万
|
500万
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |