序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海北溟数据科技有限公司 | 35.001625% | 53.9万(元) |
2 | 中科宇光(北京)数据科技有限公司 | 6.499838% | 10万(元) |
3 | 北京五极众创科技中心(有限合伙) | 58.498538% | 90万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卫婕
|
监事 |
2 |
张展
|
执行董事 |
3 |
石勇
|
经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
石勇*,张展*
|
石勇,卫婕,张展*
|
2 | 2020-11-12 | 法定代表人 |
石勇
|
张展
|
3 | 2019-01-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
石勇*,王东
|
石勇*,张展*
|
4 | 2018-12-10 | 住所 |
北京市海淀区科学院南路2号C座南楼16层1601-1605室
|
北京市海淀区马连洼北路8号C座五层506-A006
|
5 | 2017-06-09 | 住所 |
北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦8层820-169室
|
北京市海淀区科学院南路2号C座南楼16层1601-1605室
|
6 | 2017-06-09 | 投资人 |
北京五极众创科技中心(有限合伙),企业法人,中科宇光(北京)数据科技有限公司,企业法人
|
北京五极众创科技中心(有限合伙),企业法人,上海北溟数据科技有限公司,企业法人,中科宇光(北京)数据科技有限公司,企业法人
|
7 | 2017-06-09 | 注册资本 |
100万
|
153.85万
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |