序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海荏之企业管理有限公司 | 5.581877% | 40.4万(元) |
2 | 北京兴众康壹科技中心(有限合伙) | 54.794418% | 396.8万(元) |
3 | 吕洋 | 0.690541% | 5万(元) |
4 | 吴钱军 | 0.690541% | 5万(元) |
5 | 唐秀景 | 0.828649% | 6万(元) |
6 | 嘉兴长天二十一号投资管理合伙企业(有限合伙) | 2.444515% | 17.7万(元) |
7 | 嘉兴长天十八号投资管理合伙企业(有限合伙) | 4.088002% | 29.6万(元) |
8 | 国投科创基金管理(北京)有限公司 | 2.762163% | 20万(元) |
9 | 彭震 | 0.745743% | 5.4万(元) |
10 | 李建彬 | 0.690541% | 5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于海庆
|
监事 |
2 |
李彦
|
执行董事 |
3 |
芮艳云
|
经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-10 | 投资人 |
北京长天资产管理有限公司,企业法人,北京兴众康壹科技中心(有限合伙),法人股东,长长会管理顾问(北京)有限公司,企业法人,国投科创基金管理(北京)有限公司,企业法人,嘉兴长天二十一号投资管理合伙企业(有限合伙),,嘉兴长天十八号投资管理合伙企业(有限合伙),,江峰,自然人股东,李建彬,自然人股东,吕洋,自然人股东,彭震,自然人股东,上海创丰昕汇投资管理中心(有限合伙),法人股东,苏州利保智鼎投资中心(有限合伙),法人股东,唐秀景,自然人股东,吴钱军,自然人股东,郑俊龙,自然人股东
|
北京长天资产管理有限公司,企业法人,北京兴众康壹科技中心(有限合伙),法人股东,长长会管理顾问(北京)有限公司,企业法人,国投科创基金管理(北京)有限公司,企业法人,嘉兴长天二十一号投资管理合伙企业(有限合伙),,嘉兴长天十八号投资管理合伙企业(有限合伙),,江峰,自然人股东,李建彬,自然人股东,吕洋,自然人股东,彭震,自然人股东,上海荏之企业管理有限公司,企业法人,苏州利保智鼎投资中心(有限合伙),法人股东,唐秀景,自然人股东,吴钱军,自然人股东,郑俊龙,自然人股东
|
2 | 2021-07-20 | 投资人 |
北京长天资产管理有限公司,企业法人,长长会管理顾问(北京)有限公司,企业法人,国投科创基金管理(北京)有限公司,企业法人,嘉兴长天二十一号投资管理合伙企业(有限合伙),,嘉兴长天十八号投资管理合伙企业(有限合伙),,江峰,自然人股东,康壹控股集团有限公司,企业法人,李建彬,自然人股东,吕洋,自然人股东,彭震,自然人股东,上海创丰昕汇投资管理中心(有限合伙),法人股东,苏州利保智鼎投资中心(有限合伙),法人股东,唐秀景,自然人股东,吴钱军,自然人股东,郑俊龙,自然人股东
|
北京长天资产管理有限公司,企业法人,北京兴众康壹科技中心(有限合伙),法人股东,长长会管理顾问(北京)有限公司,企业法人,国投科创基金管理(北京)有限公司,企业法人,嘉兴长天二十一号投资管理合伙企业(有限合伙),,嘉兴长天十八号投资管理合伙企业(有限合伙),,江峰,自然人股东,李建彬,自然人股东,吕洋,自然人股东,彭震,自然人股东,上海创丰昕汇投资管理中心(有限合伙),法人股东,苏州利保智鼎投资中心(有限合伙),法人股东,唐秀景,自然人股东,吴钱军,自然人股东,郑俊龙,自然人股东
|
3 | 2020-11-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
李宁*,于海庆,芮艳云
|
李彦*,于海庆,芮艳云
|
4 | 2020-11-30 | 法定代表人 |
李宁
|
李彦
|
5 | 2020-08-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
段然,于海庆,芮艳云*
|
李宁*,于海庆,芮艳云
|
6 | 2020-08-12 | 投资人 |
北京长天资产管理有限公司,企业法人,长长会管理顾问(北京)有限公司,企业法人,段然,自然人股东,国投科创基金管理(北京)有限公司,企业法人,嘉兴长天二十一号投资管理合伙企业(有限合伙),,嘉兴长天十八号投资管理合伙企业(有限合伙),,江峰,自然人股东,康壹控股集团有限公司,企业法人,李建彬,自然人股东,吕洋,自然人股东,彭震,自然人股东,上海创丰昕汇投资管理中心(有限合伙),法人股东,苏州利保智鼎投资中心(有限合伙),法人股东,唐秀景,自然人股东,吴钱军,自然人股东,郑俊龙,自然人股东,周斌,自然人股东,芮艳云,自然人股东
|
北京长天资产管理有限公司,企业法人,长长会管理顾问(北京)有限公司,企业法人,国投科创基金管理(北京)有限公司,企业法人,嘉兴长天二十一号投资管理合伙企业(有限合伙),,嘉兴长天十八号投资管理合伙企业(有限合伙),,江峰,自然人股东,康壹控股集团有限公司,企业法人,李建彬,自然人股东,吕洋,自然人股东,彭震,自然人股东,上海创丰昕汇投资管理中心(有限合伙),法人股东,苏州利保智鼎投资中心(有限合伙),法人股东,唐秀景,自然人股东,吴钱军,自然人股东,郑俊龙,自然人股东
|
7 | 2020-08-12 | 法定代表人 |
芮艳云
|
李宁
|
8 | 2019-05-14 | 住所 |
北京市丰台区南四环西路186号三区6号楼11层09室
|
北京市丰台区西马场南里二区10号楼1层10-1-03
|
9 | 2017-10-24 | 住所 |
北京市海淀区紫竹院路98号116号楼131室
|
北京市丰台区南四环西路186号三区6号楼11层09室
|
10 | 2017-10-24 | 投资人 |
北京长天资产管理有限公司,企业法人,长长会管理顾问(北京)有限公司,企业法人,段然,自然人股东,国投科创基金管理(北京)有限公司,企业法人,嘉兴长天二十一号投资管理合伙企业(有限合伙),,嘉兴长天十八号投资管理合伙企业(有限合伙),,康壹控股集团有限公司,企业法人,李建彬,自然人股东,吕洋,自然人股东,唐秀景,自然人股东,吴钱军,自然人股东,郑俊龙,自然人股东,周斌,自然人股东,芮艳云,自然人股东
|
北京长天资产管理有限公司,企业法人,长长会管理顾问(北京)有限公司,企业法人,段然,自然人股东,国投科创基金管理(北京)有限公司,企业法人,嘉兴长天二十一号投资管理合伙企业(有限合伙),,嘉兴长天十八号投资管理合伙企业(有限合伙),,江峰,自然人股东,康壹控股集团有限公司,企业法人,李建彬,自然人股东,吕洋,自然人股东,彭震,自然人股东,上海创丰昕汇投资管理中心(有限合伙),法人股东,苏州利保智鼎投资中心(有限合伙),法人股东,唐秀景,自然人股东,吴钱军,自然人股东,郑俊龙,自然人股东,周斌,自然人股东,芮艳云,自然人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |