序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘建凯 | 90% | 49.5万(元) |
2 | 刘韬 | 10% | 5.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘建凯
|
执行董事,经理 |
2 |
刘韬
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-16 | 经营范围 |
制造印刷专用设备、通用设备(干燥设备、滚筒)(不含金属表面处理作业);销售纸张、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);零售计算机软硬件及辅助设备(不含计算机信息系统安全专用产品);技术服务;货物进出口(不含法律法规规定需要审批的项目)。(领取执照后,应到商务委员会备案;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
制造印刷专用设备、通用设备(干燥设备、滚筒)(不含金属表面处理作业);销售纸张、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、灯具、照明设备;零售计算机软硬件及辅助设备(不含计算机信息系统安全专用产品);技术服务;货物进出口(不含法律法规规定需要审批的项目)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2015-10-20 | 投资人 |
陈玉霞,自然人股东,刘建凯*,自然人股东,杨鹏飞,自然人股东
|
刘建凯*,自然人股东,刘韬,自然人股东
|
3 | 2015-10-20 | 法定代表人 |
陈玉霞
|
刘建凯
|
4 | 2015-10-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈玉霞*,刘建凯*,刘韬,杨鹏飞
|
刘建凯*,刘韬
|
5 | 2013-08-26 | 经营范围 |
制造印刷专用设备、通用设备(干燥设备、滚筒)(不含金属表面处理作业);货物进出口(不含法律法规规定需要审批的项目)。(领取执照后,应到商务委员会备案)
|
制造印刷专用设备、通用设备(干燥设备、滚筒)(不含金属表面处理作业);销售纸张、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);零售计算机软硬件及辅助设备(不含计算机信息系统安全专用产品);技术服务;货物进出口(不含法律法规规定需要审批的项目)。(领取执照后,应到商务委员会备案)
|
6 | 2013-08-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
2 刘建凯* 经理;1 刘韬* 执行董事; 3 刘卫 监事; 4 陈玉霞 监事;
|
2 刘建凯* 经理; 3 刘韬 监事;1 陈玉霞* 执行董事; 4 杨鹏飞 监事;
|
7 | 2013-08-02 | 投资人 |
1 刘建凯* 29 自然人股东; 2 陈玉霞 26 自然人股东;
|
1 刘建凯* 26.25 自然人股东; 2 陈玉霞 23.25 自然人股东; 3 杨鹏飞 5.5 自然人股东;
|
8 | 2013-08-02 | 法定代表人 |
刘韬
|
陈玉霞
|
9 | 2013-04-28 | 投资人 |
1 刘建凯* 25 自然人股东; 2 陈玉霞 22 自然人股东; 3 刘卫 8 自然人股东;
|
1 刘建凯* 29 自然人股东; 2 陈玉霞 26 自然人股东;
|
10 | 2013-04-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
2 刘建凯* 经理;1 刘韬* 执行董事; 3 刘卫 监事; 4 陈玉霞 监事;
|
2 刘建凯* 经理;1 刘韬* 执行董事; 3 刘卫 监事; 4 陈玉霞 监事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |