序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宫岩 | 40% | 120万(元) |
2 | 杨春梅 | 50% | 150万(元) |
3 | 熊应军 | 5% | 15万(元) |
4 | 赵娟 | 5% | 15万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨春梅
|
经理,执行董事 |
2 |
熊应军
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-25 | 住所 |
北京市海淀区车公庄西路45号323号
|
北京市海淀区六里屯回迁安置房五区底商5-2-52
|
2 | 2017-04-13 | 法定代表人 |
宫岩
|
杨春梅
|
3 | 2017-04-13 | 投资人 |
宫岩,自然人股东,熊应军,自然人股东
|
宫岩,自然人股东,熊应军,自然人股东,杨春梅*,自然人股东,赵娟,自然人股东
|
4 | 2017-04-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
宫岩*,熊应军
|
熊应军,杨春梅*
|
5 | 2017-04-13 | 注册资本 |
100万
|
300万
|
6 | 2016-11-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔晓钦*,万弋
|
宫岩*,熊应军
|
7 | 2016-11-21 | 投资人 |
崔晓钦,自然人股东,万弋,自然人股东
|
宫岩,自然人股东,熊应军,自然人股东
|
8 | 2016-11-21 | 法定代表人 |
崔晓钦
|
宫岩
|
9 | 2016-03-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔晓钦*,李贞
|
崔晓钦*,万弋
|
10 | 2015-09-17 | 经营范围 |
技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开****的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开****;软件咨询;教育咨询;经济贸易咨询;文化咨询;会议服务;承办展览展示活动;翻译服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开****的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开****;软件咨询;教育咨询;经济贸易咨询;文化咨询;会议服务;承办展览展示活动;翻译服务;计算机技术培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 |