序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐春贵 | 28.223673% | 320万(元) |
2 | 李强 | 32.986417% | 374万(元) |
3 | 杜振平 | 0.229317% | 2.6万(元) |
4 | 梁峰 | 26.988887% | 306万(元) |
5 | 白华涛 | 11.428823% | 129.6万(元) |
6 | 罗胜辉 | 0.142882% | 1.6万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐春贵
|
监事 |
2 |
杜振平
|
董事 |
3 |
梁峰
|
董事 |
4 |
赵慧丽
|
经理,董事长 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-28 | 投资人 |
杜振平,自然人股东,李强,自然人股东,梁峰,自然人股东,罗胜辉,自然人股东,新疆信辉股权投资有限公司,法人股东,徐春贵,自然人股东
|
白华涛,自然人股东,杜振平,自然人股东,李强,自然人股东,梁峰,自然人股东,罗胜辉,自然人股东,徐春贵,自然人股东
|
2 | 2022-02-28 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2015-12-21 | 法定代表人 |
李强
|
赵慧丽
|
4 | 2015-12-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
杜振平,李强*,梁峰,徐春贵
|
杜振平,梁峰,徐春贵,赵慧丽*
|
5 | 2015-12-21 | 认缴的出资额 |
杜振平,自然人股东,李强,自然人股东,梁峰,自然人股东,罗胜辉,自然人股东,新疆信辉股权投资有限公司,法人股东,徐春贵,自然人股东
|
杜振平,自然人股东,李强,自然人股东,梁峰,自然人股东,罗胜辉,自然人股东,新疆信辉股权投资有限公司,法人股东,徐春贵,自然人股东
|
6 | 2015-04-13 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2015-04-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
李强*,梁峰
|
杜振平,李强*,梁峰,徐春贵
|
8 | 2015-04-13 | 投资人 |
李强,自然人股东,梁峰,自然人股东,徐春贵,自然人股东
|
杜振平,自然人股东,李强,自然人股东,梁峰,自然人股东,罗胜辉,自然人股东,新疆信辉股权投资有限公司,法人股东,徐春贵,自然人股东
|
9 | 2015-04-13 | 注册资本 |
1000万
|
1133.8万
|
10 | 2015-03-03 | 投资人 |
王丹,自然人股东,周蓉,自然人股东
|
李强,自然人股东,梁峰,自然人股东,徐春贵,自然人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2020 | 2020 |