序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘思雨 | 80% | 400万(元) |
2 | 邓聪 | 20% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘思雨
|
执行董事,经理 |
2 |
邓聪
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-09 | 住所 |
北京市海淀区丰智东路13号A2栋7层8027室
|
北京市丰台区南四环西路188号十七区18号楼2层202-21室
|
2 | 2020-12-04 | 经营范围 |
技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开****;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、金属材料、日用品、文化用品;代理进出口、技术进出口、货物进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开****;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、金属材料、日用品、文化用品;会议服务;承办展览展示活动;代理进出口、技术进出口、货物进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2020-12-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
邓宗易,刘思雨*
|
邓聪,刘思雨*
|
4 | 2020-04-26 | 住所 |
北京市海淀区丰智东路13号A2栋7层8059室
|
北京市海淀区丰智东路13号A2栋7层8027室
|
5 | 2019-08-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
柴建伟,刘思雨*
|
邓宗易,刘思雨*
|
6 | 2019-08-02 | 投资人 |
柴建伟,自然人股东,邓亮,自然人股东
|
邓聪,自然人股东,刘思雨*,自然人股东
|
7 | 2019-04-24 | 法定代表人 |
邓聪
|
刘思雨
|
8 | 2019-04-24 | 住所 |
北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦6层608-2
|
北京市海淀区丰智东路13号A2栋7层8059室
|
9 | 2019-04-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
柴建伟,邓聪*
|
柴建伟,刘思雨*
|
10 | 2018-02-01 | 登记管辖变更 |
北京市昌平区市场监督管理局
|
北京市海淀区市场监督管理局
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |