序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李秀珍 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孔令雪
|
监事 |
2 |
李秀珍
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-31 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2021-12-31 | 投资人 |
北京智恬教育咨询有限公司,企业法人,北京昀晗典容信息咨询中心(有限合伙),合伙企业
|
李秀珍*,自然人股东
|
3 | 2021-12-13 | 经营范围 |
技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务;市场调查;贸易咨询;企业管理咨询;教育咨询;公共关系服务;企业形象策划;销售玩具、服装鞋帽、工艺品;托育服务(不含幼儿园、托儿所)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务;市场调查;贸易咨询;企业管理咨询;教育咨询;公共关系服务;企业形象策划;销售玩具、服装鞋帽、工艺品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
4 | 2021-12-13 | 法定代表人 |
柴则宇
|
李秀珍
|
5 | 2021-12-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
柴则宇*,孔令雪
|
孔令雪,李秀珍*
|
6 | 2020-12-23 | 法定代表人 |
董艳坤
|
柴则宇
|
7 | 2020-12-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
柴则宇,董艳坤*,孔令雪
|
柴则宇*,孔令雪
|
8 | 2020-04-01 | 法定代表人 |
李萃
|
董艳坤
|
9 | 2020-04-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
柴则宇,李萃*,杨新国
|
柴则宇,董艳坤*,孔令雪
|
10 | 2020-03-18 | 经营范围 |
技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务;市场调查;贸易咨询;企业管理咨询;教育咨询;公共关系服务;企业形象策划;销售玩具、服装鞋帽、工艺品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务;市场调查;贸易咨询;企业管理咨询;教育咨询;公共关系服务;企业形象策划;销售玩具、服装鞋帽、工艺品;托育服务(不含幼儿园、托儿所)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 |