序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李楠 | 100% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庞民生
|
监事 |
2 |
李楠
|
经理,执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-15 | 住所 |
北京市昌平区北七家镇宏福大厦614室
|
北京市昌平区东小口镇立汤路186甲3号楼5层518
|
2 | 2018-11-02 | 住所 |
北京市昌平区沙河镇北街家园五区2号楼6层3单元610
|
北京市昌平区北七家镇宏福大厦614室
|
3 | 2018-03-28 | 经营范围 |
技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;组织文化艺术交流活动(不含演出);企业管理咨询、企业策划、经济贸易咨询、教育咨询(中介服务除外);承办展览展示活动;公共关系服务;翻译服务;市场调查;会议服务;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、文化用品、化工产品(不含危险化学品)、工艺品;设计、制作、****布广告;电脑打字、复印;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;组织文化艺术交流活动(不含演出);企业管理咨询、企业策划、经济贸易咨询、教育咨询(中介服务除外);承办展览展示活动;公共关系服务;翻译服务;市场调查;会议服务;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、文化用品、化工产品(不含危险化学品);设计、制作、****布广告;电脑打字、复印;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
4 | 2017-11-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈群英,刘丹,彭波*
|
李楠*,庞民生
|
5 | 2017-05-03 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |