序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孔德纯 | 99.01% | 100万(元) |
2 | 崔玲玲 | 0.99% | 1万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孔德纯
|
执行董事,经理 |
2 |
崔玲玲
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
孔德纯*,李二吉
|
崔玲玲,孔德纯*
|
2 | 2021-12-06 | 投资人 |
孔德纯*,自然人股东
|
崔玲玲,自然人股东,孔德纯*,自然人股东
|
3 | 2021-12-06 | 注册资本 |
100万
|
101万
|
4 | 2021-12-06 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2020-07-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
孔德纯*,阮明瑾
|
孔德纯*,李二吉
|
6 | 2019-08-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
孔德纯*,刘生
|
孔德纯*,阮明瑾
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |