序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘灵琛 | 20% | 100万(元) |
2 | 李超 | 20% | 100万(元) |
3 | 陈楹 | 20% | 100万(元) |
4 | 陈焕 | 40% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘灵琛
|
监事 |
2 |
陈焕
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-31 | 注册资本 |
200万
|
500万
|
2 | 2013-03-28 | 认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 |
1 马骥 4 自然人股东; 2 李燕 2.2 自然人股东; 3 宋娟 1.9 自然人股东; 4 高鹏 1.9 自然人股东;
|
1 李燕 4.1 自然人股东; 2 马骥 4 自然人股东; 3 高鹏 1.9 自然人股东;
|
3 | 2011-11-03 | 住所 |
北京市朝阳区南磨房路37号1701-1703室华腾北搪集中办公区17041号
|
北京市朝阳区北四环中路6号华亭嘉园E座14层1608
|
4 | 2011-05-18 | 投资人 |
1 马骥 4 自然人股东; 2 李燕 2.2 自然人股东; 3 高鹏 1.9 自然人股东; 4 宋娟 1.9 自然人股东;
|
1 马骥 4 自然人股东; 2 李燕 2.2 自然人股东; 3 宋娟 1.9 自然人股东; 4 高鹏 1.9 自然人股东;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |