序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李永强 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李永强
|
执行董事 |
2 |
李辉朋
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-18 | 经营范围变更 |
预包装食品批****、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
预包装食品、饮料、酒、茶叶、文具用品、办公用品、计算机、软件及辅助设备批****、零售;卷烟、雪茄烟零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-01-29 | 联络员备案 |
备案手机:
|
李永强* *** 备案手机:***
|
3 | 2018-01-29 | 经营范围变更 |
预包装食品批****、零售(食品流通许可证有效期至2017年9月29日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
预包装食品批****、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-01-29 | 财务负责人 |
-
|
李永强 ***
|
5 | 2015-08-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李永强* 出资 0万人民币;
|
李永强* 出资 50万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |