序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贾洪
|
|
2 |
窦宏冰
|
|
3 |
张海亮
|
|
4 |
周庆国
|
|
5 |
李吉锋
|
|
6 |
刘璇
|
|
7 |
刘才义
|
|
8 |
吕良和
|
|
9 |
戴建国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
戴建国,贾洪*,刘才义,刘璇,吕良和,王中岐 [退出]
|
戴建国,贾洪*,李吉锋, [新增]刘才义,刘璇,吕良和,张海亮, [新增]周庆国, [新增]窦宏冰 [新增]
|
2 | 2022-03-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
戴建国,贾洪*,刘正昶, [退出]王中岐
|
戴建国,贾洪*,刘才义, [新增]刘璇, [新增]吕良和, [新增]王中岐
|
3 | 2021-12-13 | 法定代表人 |
倪真
|
贾洪
|
4 | 2021-12-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
戴建国,贾洪,刘正昶,倪真*, [退出]王中岐
|
戴建国,贾洪*,刘正昶,王中岐
|
5 | 2020-07-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
倪真 董事长;王中岐 董事;戴建国 董事;王中岐 经理;刘正昶 监事
|
倪真 董事长;王中岐 董事;戴建国 董事;贾洪 董事; [新增]贾洪 经理; [新增]刘正昶 监事
|
6 | 2020-07-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
戴建国,刘正昶,倪真*,王中岐
|
戴建国,贾洪, [新增]刘正昶,倪真*,王中岐
|
7 | 2020-07-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
倪真* 董事长王中岐 董事戴建国 董事王中岐 经理刘正昶 监事
|
倪真* 董事长王中岐 董事戴建国 董事贾洪 董事 [新增]贾洪 经理 [新增]刘正昶 监事
|
8 | 2020-07-01 | 经营范围 |
新型轨道交通、建筑工业化、新材料、新能源、水资源水生态水环境治理、垃圾处理、城市管廊、海绵城市、智慧交通等其他新兴业务的技术转让、技术开****、技术咨询、技术服务;轨道交通通信信号系统开****;机动车公共停车场服务;节能环保、绿色建筑、模块化建筑及相关产品的设计、研****、制造与安装(限在外埠从事生产经营活动)。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
生态环保、新型轨道交通、模块化建筑、绿色建筑、新能源、新基建、仓储和现代物流、城市更新、文化旅游、产业园、机场、智慧城市、智慧交通、智慧管理等新兴产业技术咨询、技术转让、技术服务、技术开****;土壤修复及开****利用;专业承包;施工总承包;出租商业用房;房地产开****;物业管理;新型建材和设备等相关产品的研****、设计、生产;销售建筑材料、建筑工程机械及设备。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
9 | 2020-07-01 | 住所 |
北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼8层101-10
|
北京市石景山区石景山路22号万商大厦裙楼6层686号
|