序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马歌 | 51% | 25500万人民币 |
2 | 李春风 | 49% | 24500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李春风
|
|
2 |
蒋翠美
|
|
3 |
马歌
|
|
4 |
李明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-16 | 经营范围 |
企业管理;企业形象策划;专业承包;劳务分包;软件开****;从事房地产经纪业务;技术咨询、技术服务、技术开****;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);教育咨询(中介服务除外);销售电力设备、花卉、苗木、电子产品、五金交电、自行开****的产品、食用农产品;海上国际货运代理;航空国际货运代理;陆路国际货运代理;仓储服务(不含危险化学品、粮油);机械设备租赁(不含汽车租赁);经济贸易咨询;货物进出口;技术进出口;进出口代理;供应链管理;农业科学研究与试验****展;会议服务;食品经营(仅销售预包装食品)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
一般项目:企业管理;供应链管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;房地产经纪;软件开****;会议及展览服务;航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;货物进出口;技术进出口;企业形象策划;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;五金产品零售;食用农产品初加工;礼品花卉销售;组织文化艺术交流活动;农业科学研究和试验****展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:施工专业作业;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2022-03-16 | 住所 |
北京市海淀区中关村南大街12号综合科研楼六层6028室
|
北京市通州区永乐店镇柴厂屯村东(联航大厦)1-4163号
|
3 | 2021-08-23 | 经营范围 |
企业管理;企业形象策划;专业承包;劳务分包;软件开****;从事房地产经纪业务;技术咨询(中介除外)、技术服务、技术开****;承办展览展示;组织文化艺术交流活动(演出除外);教育信息咨询(中介除外);租赁机械设备;销售电力设备、花卉、苗木;海上国际货运代理、航空国际货运代理、陆路国际货运代理;仓储服务(不含危险化学品、粮油);机械设备租赁;经济贸易咨询(中介除外);货物进出口(国营贸易管理货物除外)、代理进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
企业管理;企业形象策划;专业承包;劳务分包;软件开****;从事房地产经纪业务;技术咨询、技术服务、技术开****;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);教育咨询(中介服务除外);销售电力设备、花卉、苗木、电子产品、五金交电、自行开****的产品、食用农产品;海上国际货运代理;航空国际货运代理;陆路国际货运代理;仓储服务(不含危险化学品、粮油);机械设备租赁(不含汽车租赁);经济贸易咨询;货物进出口;技术进出口;进出口代理;供应链管理;农业科学研究与试验****展;会议服务;食品经营(仅销售预包装食品)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
4 | 2021-04-15 | 登记管辖变更 |
北京市房山区市场监督管理局
|
北京市海淀区市场监督管理局
|
5 | 2021-04-15 | 住所 |
北京市房山区天星街1号院14号楼11层1221
|
北京市海淀区中关村南大街12号综合科研楼六层6028室
|
6 | 2020-01-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
李春风*,马歌,夏飞, [退出]张楠楠 [退出]
|
蒋翠美, [新增]李春风*,李明, [新增]马歌
|
7 | 2020-01-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
李春风 董事长;夏飞 副董事长; [退出]马歌 董事;李春风 经理;张楠楠 监事 [退出]
|
李春风 董事长;蒋翠美 副董事长; [新增]马歌 董事;李春风 经理;李明 监事 [新增]
|
8 | 2020-01-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
李春风* 董事长夏飞 副董事长 [退出]马歌 董事李春风* 经理张楠楠 监事 [退出]
|
李春风* 董事长蒋翠美 副董事长 [新增]马歌 董事李春风* 经理李明 监事 [新增]
|
9 | 2019-10-30 | 企业类型 |
有限责任公司(法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2019-10-30 | 投资人 |
国合长城实业有限公司 企业法人 [退出]
|
马歌 自然人股东 [新增]李春风 自然人股东 [新增]
|