序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国铝业集团有限公司 | 100% | 134145.748000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周利洪
|
|
2 |
时健
|
|
3 |
贺海钧
|
|
4 |
何文建
|
|
5 |
李宜华
|
|
6 |
林妮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-16 | 经营范围 |
经营管理国有资产和国有股权;技术开****、技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;会议及展览服务;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2021-12-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
李宜华,林妮,周利洪*
|
何文建, [新增]贺海钧, [新增]李宜华,林妮,时健, [新增]周利洪*
|
3 | 2020-11-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
林妮,刘为胜* [退出]
|
李宜华, [新增]林妮,周利洪* [新增]
|
4 | 2020-11-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘为胜* 执行董事 [退出]刘为胜* 总经理 [退出]林妮 监事
|
周利洪* 执行董事 [新增]李宜华 总经理 [新增]林妮 监事
|
5 | 2020-11-11 | 法定代表人 |
刘为胜
|
周利洪
|
6 | 2020-06-05 | 注册资本 |
125000
|
134145.748( + 7.3166% )
|
7 | 2020-06-05 | 注册资本 |
125000万
|
134145.748万( + 7.3166% )
|
8 | 2020-06-05 | 注册资本 |
125000万元
|
134145.748万元( + 7.3166% )
|
9 | 2019-05-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
吴茂森 执行董事; [退出]吴茂森 总经理; [退出]林妮 监事
|
刘为胜 执行董事; [新增]刘为胜 总经理; [新增]林妮 监事
|
10 | 2019-05-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
林妮,吴茂森* [退出]
|
林妮,刘为胜* [新增]
|