序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高原金果(北京)科技产业有限公司 | 100% | 3050.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢健
|
|
2 |
杨柳
|
|
3 |
温中平
|
|
4 |
范军波
|
|
5 |
顾玉凯
|
|
6 |
许涛
|
|
7 |
特金微
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
高原圣果沙棘制品有限公司烟台办事处
|
安云飞 | 2005-02-22 |
2 |
高原圣果沙棘制品有限公司成都分公司
|
温中平 | 2004-07-06 |
3 |
高原圣果沙棘制品有限公司良乡销售部
|
2003-04-02 | |
4 |
高原圣果沙棘制品有限公司西安分公司
|
卢健 | 2002-12-25 |
5 |
高原圣果沙棘制品有限公司北京劲松专卖店
|
叶玉堂 | 2002-09-23 |
6 |
高原圣果沙棘制品有限公司偏关生态项目部
|
庄曼丽 | 2002-04-23 |
7 |
高原圣果沙棘制品有限公司府谷生态项目部
|
范军波 | 2002-04-22 |
8 |
高原圣果沙棘制品有限公司五寨生态项目部
|
范军波 | 2002-04-18 |
9 |
高原圣果沙棘制品有限公司榆林生态项目部
|
范军波 | 2002-04-15 |
10 |
高原圣果沙棘制品有限公司北京月坛专卖店
|
孙炳芝 | 2001-09-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 顾玉凯 董事长;2 许涛 董事;3 杨柳 董事;4 范军波 董事;5 温中平 董事;6 温中平 经理;7 王德林 监事;8 刘育新 监事
|
1 卢健 董事长;2 温中平 董事;3 顾玉凯 董事;4 杨柳 董事;5 范军波 董事;6 卢健 经理;7 特金微 监事;8 许涛 监事
|
2 | 2020-09-02 | 投资人 |
1 北京山合林水环境规划设计中心 3050 企业法人
|
1 高原金果(北京)科技产业有限公司 500 企业法人
|
3 | 2020-09-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
范军波,顾玉凯*,刘育新, [退出]王德林, [退出]温中平,许涛,杨柳
|
范军波,顾玉凯,卢健*, [新增]特金微, [新增]温中平,许涛,杨柳
|
4 | 2020-09-02 | 股东改变姓名或名称 |
北京山合林水环境规划设计中心,企业法人
|
高原金果(北京)科技产业有限公司, [名称变更]企业法人
|
5 | 2020-09-02 | 股东改变姓名或名称,投资人 |
1 北京山合林水环境规划设计中心 企业法人 [退出]
|
1 高原金果(北京)科技产业有限公司 企业法人 [新增]
|
6 | 2020-09-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
顾玉凯* 董事长许涛 董事杨柳 董事范军波 董事温中平 董事温中平 经理王德林 监事 [退出]刘育新 监事 [退出]
|
卢健* 董事长 [新增]温中平 董事顾玉凯 董事杨柳 董事范军波 董事卢健* 经理 [新增]特金微 监事 [新增]许涛 监事
|
7 | 2020-09-02 | 股东改变姓名或名称 |
北京山合林水环境规划设计中心 [退出]
|
高原金果(北京)科技产业有限公司 [新增]
|
8 | 2020-09-02 | 投资人 |
北京山合林水环境规划设计中心 企业法人
|
高原金果(北京)科技产业有限公司 企业法人 [名称变更]
|
9 | 2020-09-02 | 法定代表人 |
顾玉凯
|
卢健
|
10 | 2016-09-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 李永海 董事长;2 顾玉凯 董事;3 温中平 董事;4 许涛 董事;5 范军波 董事;6 温中平 经理;7 王德林 监事;8 刘育新 监事
|
1 顾玉凯 董事长;2 许涛 董事;3 杨柳 董事;4 范军波 董事;5 温中平 董事;6 温中平 经理;7 王德林 监事;8 刘育新 监事
|