序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘志军 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 孙伟超 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙伟超
|
|
2 |
刘志军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-18 | 住所 |
北京市昌平区东小口镇立汤路186甲1号楼3层308
|
北京市昌平区东小口镇中滩村6号院4号楼7层711-2
|
2 | 2013-10-31 | 投资人 |
刘志新 60 自然人股东 [退出]刘艳 40 自然人股东 [退出]
|
刘志军 90 自然人股东 [新增]孙伟超 10 自然人股东 [新增]
|
3 | 2013-10-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘志新* 执行董事 [退出]刘志新* 总经理 [退出]刘亚艳 监事 [退出]
|
孙伟超* 执行董事 [新增]孙伟超* 经理 [新增]刘志军 监事 [新增]
|
4 | 2013-10-25 | 法定代表人 |
刘志新
|
孙伟超
|
5 | 2012-05-21 | 住所 |
北京市昌平区长陵镇政府北侧院内501室
|
北京市昌平区东小口镇立汤路186甲1号楼3层308
|