序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京天晟智造科技中心(有限合伙) | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 王洪锋 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王洪锋
|
|
2 |
刘敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
程静, [退出]王洪锋*
|
刘敏, [新增]王洪锋*
|
2 | 2022-01-05 | 投资人 |
王洪锋,自然人股东
|
北京天晟智造科技中心(有限合伙),企业法人, [新增]王洪锋,自然人股东
|
3 | 2022-01-05 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
其他有限责任公司
|
4 | 2022-01-05 | 注册资本 |
50万
|
500万( + 900% )
|
5 | 2021-12-15 | 投资人 |
程静,自然人股东, [退出]王洪锋,自然人股东
|
王洪锋,自然人股东
|
6 | 2021-12-15 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2021-12-15 | 注册资本 |
500万
|
50万( - 90% )
|
8 | 2020-03-24 | 住所 |
北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-A1297
|
北京市通州区梨园镇云景东路80号东配楼324室
|
9 | 2019-03-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
倪大伟 执行董事; [退出]倪大伟 经理; [退出]程静 监事
|
王洪锋 执行董事; [新增]王洪锋 经理; [新增]程静 监事
|
10 | 2019-03-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
程静,倪大伟* [退出]
|
程静,王洪锋* [新增]
|