序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢凤姣 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 吴晓东 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴晓东
|
|
2 |
卢凤姣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-02 | 经营范围 |
中医科医疗服务;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)、健康管理(须经审批的诊疗活动除外);销售第一类医疗器械、化妆品、日用品、卫生用品、电子产品;设计、制作、代理、****布广告;互联网信息服务;中医科医疗服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;中医科医疗服务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
中医科医疗服务;销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、机械设备、针纺织品、农副产品、化妆品、日用品、卫生用品、电子产品;医学研究与试验****展;技术推广、技术转让、技术开****、技术服务、技术咨询;企业管理;经济信息咨询(不含中介服务);企业策划、设计;初级农产品收购;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)、健康管理(须经审批的诊疗活动除外);设计、制作、代理、****布广告;保健食品经营;;依托实体医院的互联网医院服务;食品经营(销售散装食品);药品零售;中医科医疗服务;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;中医科医疗服务、保健食品经营;、依托实体医院的互联网医院服务、食品经营(销售散装食品)、药品零售、互联网信息服务以及中医科医疗服务、保健食品经营;、依托实体医院的互联网医院服务、互联网信息服务以及中医科医疗服务;互联网信息服务。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2021-03-19 | 经营范围 |
中医科医疗服务;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)、健康管理(须经审批的诊疗活动除外);销售第一类医疗器械、化妆品、日用品、卫生用品、电子产品;设计、制作、代理、****布广告。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;中医科医疗服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
|
中医科医疗服务;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)、健康管理(须经审批的诊疗活动除外);销售第一类医疗器械、化妆品、日用品、卫生用品、电子产品;设计、制作、代理、****布广告;互联网信息服务;中医科医疗服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;中医科医疗服务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2020-11-16 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2020-11-16 | 经营范围 |
中医科医疗服务。((市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;中医科医疗、以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。))
|
中医科医疗服务;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)、健康管理(须经审批的诊疗活动除外);销售第一类医疗器械、化妆品、日用品、卫生用品、电子产品;设计、制作、代理、****布广告。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;中医科医疗服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
|
5 | 2020-11-16 | 住所 |
北京市丰台区马家堡东路168号院21号楼1至2层20、21、1层22
|
北京市丰台区马家堡东路168号院21号楼1至2层21、1层22
|
6 | 2020-11-05 | 企业名称 |
北京瑞福康中医门诊部有限公司
|
北京保济堂中医门诊部有限公司
|
7 | 2020-09-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
邓玉忠, [退出]钟秀琼* [退出]
|
卢凤姣, [新增]吴晓东* [新增]
|
8 | 2020-09-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
钟秀琼* 执行董事 [退出]钟秀琼* 经理 [退出]邓玉忠 监事 [退出]
|
吴晓东* 执行董事 [新增]吴晓东* 经理 [新增]卢凤姣 监事 [新增]
|
9 | 2020-09-17 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
其他有限责任公司
|
10 | 2020-09-17 | 投资人 |
钟秀琼 自然人股东 [退出]
|
卢凤姣 自然人股东 [新增]吴晓东 自然人股东 [新增]
|