序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株式会社RS Technologies | 45% | 1822.8555万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方永义
|
|
2 |
周旗钢
|
|
3 |
张果虎
|
|
4 |
本乡邦夫
|
|
5 |
铃木正行
|
|
6 |
蔵本誠
|
|
7 |
王慧
|
|
8 |
李磊
|
|
9 |
小塚充宏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
本乡邦夫,方永义*,李磊,铃木正行,三浦智秋, [退出]蔵本誠,王慧,张果虎,周旗钢
|
本乡邦夫,方永义*,李磊,铃木正行,蔵本誠,王慧,小塚充宏, [新增]张果虎,周旗钢
|
2 | 2021-06-18 | 住所 |
北京市顺义区林河开****区双河大街10号4幢3层
|
北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号
|
3 | 2021-05-18 | 注册资本 |
14688.81万美元
|
4050.79万美元( - 72.42261% )
|
4 | 2020-11-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
本乡邦夫,方永义*,李磊,铃木正行,三浦智秋,蔵本誠,张果虎,周厚旭, [退出]周旗钢
|
本乡邦夫,方永义*,李磊,铃木正行,三浦智秋,蔵本誠,王慧, [新增]张果虎,周旗钢
|
5 | 2020-11-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
方永义* 董事长周旗钢 副董事长张果虎 董事铃木正行 董事本乡邦夫 董事蔵本誠 总经理周厚旭 监事会主席 [退出]李磊 监事三浦智秋 监事
|
方永义* 董事长周旗钢 副董事长铃木正行 董事本乡邦夫 董事张果虎 董事蔵本誠 总经理王慧 监事会主席 [新增]李磊 监事三浦智秋 监事
|
6 | 2020-04-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 方永义 董事长;2 周旗钢 副董事长;3 张果虎 董事;4 铃木正行 董事;5 本乡邦夫 董事;6 蔵本誠 总经理;7 黄倬 监事会主席;8 李磊 监事;9 远藤智 监事
|
1 方永义 董事长;2 周旗钢 副董事长;3 张果虎 董事;4 铃木正行 董事;5 本乡邦夫 董事;6 蔵本誠 总经理;7 周厚旭 监事会主席;8 李磊 监事;9 三浦智秋 监事
|
7 | 2020-04-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
本乡邦夫,方永义*,黄倬, [退出]李磊,铃木正行,蔵本誠,远藤智, [退出]张果虎,周旗钢
|
本乡邦夫,方永义*,李磊,铃木正行,三浦智秋, [新增]蔵本誠,张果虎,周厚旭, [新增]周旗钢
|
8 | 2020-04-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
方永义* 董事长周旗钢 副董事长张果虎 董事铃木正行 董事本乡邦夫 董事蔵本誠 总经理黄倬 监事会主席 [退出]李磊 监事远藤智 监事 [退出]
|
方永义* 董事长周旗钢 副董事长张果虎 董事铃木正行 董事本乡邦夫 董事蔵本誠 总经理周厚旭 监事会主席 [新增]李磊 监事三浦智秋 监事 [新增]
|
9 | 2018-11-13 | 注册资本 |
13860.29
|
14688.81
|
10 | 2018-11-13 | 注册资本 |
13860.29万美元
|
14688.81万美元( + 5.97765% )
|