序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李萌 | 24.09081% | 326.8566万人民币 |
2 | 东莞正扬电子机械有限公司 | 18.16371% | 246.4396万人民币 |
3 | 重庆高新创投两江品牌汽车产业投资中心(有限合伙) | 12.44659% | 168.8714万人民币 |
4 | 北京弘祥股权投资合伙企业(有限合伙) | 9.69067% | 131.48万人民币 |
5 | 许烈 | 9.41575% | 127.75万人民币 |
6 | 曾庆臣 | 5.93911% | 80.58万人民币 |
7 | 苏州智朗广成创业投资中心(有限合伙) | 4.91364% | 66.6667万人民币 |
8 | 苏州星联同道天使投资中心(有限合伙) | 3.68523% | 50.0万人民币 |
9 | 堆龙德庆星辰创业投资有限公司 | 3.68523% | 50.0万人民币 |
10 | 嘉兴启元开泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.61297% | 49.0196万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京友信宏科电子科技股份有限公司亦庄分公司
|
李萌 | 2017-09-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
邓燕,郭树芬, [退出]李萌*,刘金宝,孟超,史锦辉,王延超,曾小鸿
|
邓燕,李萌*,刘金宝,孟超,史锦辉,王延超,于海娇, [新增]曾小鸿
|
2 | 2021-03-18 | 注册资本 |
1156.7689万
|
1356.7689万( + 17.28954% )
|
3 | 2021-03-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭铁梁, [退出]韩冰, [退出]韩彦杰, [退出]李萌*,陆刚, [退出]骆建, [退出]孟繁兴, [退出]邵长宏, [退出]魏石璞, [退出]祝晓成 [退出]
|
邓燕, [新增]郭树芬, [新增]李萌*,刘金宝, [新增]孟超, [新增]史锦辉, [新增]王延超, [新增]曾小鸿 [新增]
|
4 | 2019-07-10 | 住所 |
北京市丰台区科兴路9号四层403室
|
北京市丰台区巴庄子139号21幢B1109室
|
5 | 2018-05-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
李萌 董事长;魏石璞 董事;韩冰 董事;陆刚 董事;曾庆臣 董事; [退出]李萌 经理;邵长宏 监事会主席;郭铁梁 监事;骆建 监事;韩彦杰 监事;祝晓成 监事
|
李萌 董事长;魏石璞 董事;韩冰 董事;陆刚 董事;孟繁兴 董事; [新增]李萌 经理;邵长宏 监事会主席;祝晓成 监事;骆建 监事;郭铁梁 监事;韩彦杰 监事
|
6 | 2018-05-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭铁梁,韩冰,韩彦杰,李萌*,陆刚,骆建,邵长宏,魏石璞,曾庆臣, [退出]祝晓成
|
郭铁梁,韩冰,韩彦杰,李萌*,陆刚,骆建,孟繁兴, [新增]邵长宏,魏石璞,祝晓成
|
7 | 2018-05-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
李萌* 董事长韩冰 董事魏石璞 董事陆刚 董事曾庆臣 董事 [退出]李萌* 经理邵长宏 监事会主席郭铁梁 监事韩彦杰 监事骆建 监事祝晓成 监事
|
李萌* 董事长韩冰 董事孟繁兴 董事 [新增]陆刚 董事魏石璞 董事李萌* 经理邵长宏 监事会主席祝晓成 监事郭铁梁 监事韩彦杰 监事骆建 监事
|
8 | 2017-12-27 | 注册资本 |
1042.7807
|
1156.7689( + 10.93118% )
|
9 | 2017-12-27 | 注册资本 |
1042.7807万
|
1156.7689万( + 10.93118% )
|
10 | 2017-12-27 | 注册资本 |
1042.7807万元
|
1156.7689万元( + 10.93118% )
|