序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新华控股(香港)有限公司 | 100% | 255.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈向晖
|
|
2 |
刘娟娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-18 | 法定代表人 |
松田元
|
陈向晖
|
2 | 2021-09-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
登山静儿, [退出]松田元* [退出]
|
陈向晖*, [新增]刘娟娟 [新增]
|
3 | 2020-10-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
登山静儿,中村真诗* [退出]
|
登山静儿,松田元* [新增]
|
4 | 2020-10-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
中村真诗* 执行董事 [退出]中村真诗* 总经理 [退出]登山静儿 监事
|
松田元* 执行董事 [新增]松田元* 总经理 [新增]登山静儿 监事
|
5 | 2020-10-12 | 法定代表人 |
中村真诗
|
松田元
|
6 | 2020-01-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈向晖*, [退出]刘娟娟 [退出]
|
登山静儿, [新增]中村真诗* [新增]
|
7 | 2020-01-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈向晖 执行董事; [退出]陈向晖 总经理; [退出]刘娟娟 监事 [退出]
|
中村真诗 执行董事; [新增]中村真诗 总经理; [新增]登山静儿 监事 [新增]
|
8 | 2020-01-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈向晖* 执行董事 [退出]陈向晖* 总经理 [退出]刘娟娟 监事 [退出]
|
中村真诗* 执行董事 [新增]中村真诗* 总经理 [新增]登山静儿 监事 [新增]
|
9 | 2020-01-15 | 法定代表人 |
陈向晖
|
中村真诗
|
10 | 2018-03-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈向晖*
|
陈向晖*, [新增]刘娟娟 [新增]
|