序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京龙泰鸿源房地产经纪有限责任公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈晓东
|
|
2 |
李向东
|
|
3 |
夏砚博
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京龙泰经纬测绘有限公司太原分公司
|
智刚 | 2019-04-22 |
2 |
北京龙泰经纬测绘有限公司山西分公司
|
马永升 | 2018-09-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-27 | 投资人 |
北京龙泰鸿源房地产经纪有限责任公司,企业法人
|
北京龙泰鸿源房地产经纪有限责任公司,企业法人
|
2 | 2021-12-27 | 住所 |
北京市丰台区丰台北路恒泰中心写字楼C座6层0610室
|
北京市丰台区丰台北路18号院3号楼6层601内610室
|
3 | 2018-11-15 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(法人独资)
|
4 | 2018-11-15 | 投资人 |
北京龙泰鸿源房地产经纪有限责任公司 企业法人夏砚博 自然人股东 [退出]邓峰 自然人股东 [退出]
|
北京龙泰鸿源房地产经纪有限责任公司 企业法人
|
5 | 2018-10-17 | 经营范围 |
房产测绘。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
测绘服务。工程管理服务企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
6 | 2016-09-05 | 住所 |
北京市海淀区首体南路22号楼十九层E-1号
|
北京市丰台区丰台北路恒泰中心写字楼C座6层0610室
|
7 | 2014-12-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
邓峰 执行董事; [退出]夏砚博 总经理;李向东 监事
|
陈晓东 执行董事; [新增]夏砚博 经理;李向东 监事
|
8 | 2014-12-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
邓峰*, [退出]李向东,夏砚博
|
陈晓东*, [新增]李向东,夏砚博
|
9 | 2014-12-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
邓峰* 执行董事 [退出]夏砚博 总经理李向东 监事
|
陈晓东* 执行董事 [新增]夏砚博 经理李向东 监事
|
10 | 2014-12-03 | 法定代表人 |
邓峰
|
陈晓东
|