序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周亚东 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-21 | 注册资本 |
1000万
|
500万( - 50% )
|
2 | 2020-05-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
周亚东* 执行董事周亚东* 经理王志涛 监事 [退出]
|
周亚东* 执行董事周亚东* 经理张政 监事 [新增]
|
3 | 2020-01-08 | 注册资本 |
100万元
|
1000万元( + 900% )
|
4 | 2019-05-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
赵彩凤* 执行董事 [退出]赵彩凤* 经理 [退出]王晓亭 监事 [退出]
|
周亚东* 执行董事 [新增]周亚东* 经理 [新增]王志涛 监事 [新增]
|
5 | 2019-05-28 | 投资人 |
赵彩凤 自然人股东 [退出]
|
周亚东 自然人股东 [新增]
|
6 | 2019-05-28 | 法定代表人 |
赵彩凤
|
周亚东
|
7 | 2019-05-28 | 住所 |
北京市海淀区海淀西大街36号5层514-10
|
北京市房山区琉璃河镇官庄村北1号楼1层114
|