序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张林杰 | 99% | 128.7万人民币 |
2 | 张强 | 1% | 1.3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张林杰
|
|
2 |
张强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘培鹤 执行董事; [退出]刘培鹤 总经理; [退出]张喆民 监事 [退出]
|
张林杰 执行董事; [新增]张林杰 经理; [新增]张强 监事 [新增]
|
2 | 2019-12-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘培鹤*, [退出]张喆民 [退出]
|
张林杰*, [新增]张强 [新增]
|
3 | 2019-12-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘培鹤* 执行董事 [退出]刘培鹤* 总经理 [退出]张喆民 监事 [退出]
|
张林杰* 执行董事 [新增]张林杰* 经理 [新增]张强 监事 [新增]
|
4 | 2019-12-04 | 投资人 |
刘培鹤 自然人股东 [退出]张林杰 自然人股东
|
张林杰 自然人股东张强 自然人股东 [新增]
|
5 | 2019-12-04 | 法定代表人 |
刘培鹤
|
张林杰
|
6 | 2017-09-11 | 住所 |
北京市丰台区科学城航丰路8号科研楼316室(园区)
|
北京市延庆区旧县镇小柏老村北街33号院内北房西数第一间
|
7 | 2014-07-15 | 经营范围 |
因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);基础软件服务、应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品;设计、****布、代理广告。(其中知识产权出资为130.0万元)
|
因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);基础软件服务、应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品;设计、****布、代理广告。(其中知识产权出资为130.0万元)
|
8 | 2014-02-28 | 投资人 |
无
|
刘培鹤 自然人股东 [新增]张林杰 自然人股东 [新增]
|