序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国家开****投资集团有限公司 | 100% | 150000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴宏平
|
|
2 |
董石
|
|
3 |
秦白云
|
|
4 |
杨瑾
|
|
5 |
张元领
|
|
6 |
李俊喜
|
|
7 |
孙冬林
|
|
8 |
毕重时
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
毕重时,李俊喜,李占爽, [退出]秦白云,孙冬林,吴宏平*,杨瑾,张元领
|
毕重时,董石, [新增]李俊喜,秦白云,孙冬林,吴宏平*,杨瑾,张元领
|
2 | 2021-03-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
毕重时,邓星斌, [退出]李占爽,鲁明阳, [退出]秦白云,吴宏平*,杨瑾,张元领
|
毕重时,李俊喜, [新增]李占爽,秦白云,孙冬林, [新增]吴宏平*,杨瑾,张元领
|
3 | 2020-06-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
毕重时,邓星斌,李占爽,刘良*, [退出]鲁明阳,秦白云,杨瑾,张元领
|
毕重时,邓星斌,李占爽,鲁明阳,秦白云,吴宏平*, [新增]杨瑾,张元领
|
4 | 2020-06-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘良* 董事长 [退出]李占爽 董事张元领 董事秦白云 董事杨瑾 董事刘良* 总经理 [退出]邓星斌 监事会主席毕重时 监事鲁明阳 监事
|
吴宏平* 董事长 [新增]杨瑾 董事李占爽 董事张元领 董事秦白云 董事吴宏平* 总经理 [新增]邓星斌 监事会主席鲁明阳 监事毕重时 监事
|
5 | 2020-06-30 | 法定代表人 |
刘良
|
吴宏平
|
6 | 2019-08-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
毕重时,邓星斌,李占爽,刘良*,鲁明阳,王宇, [退出]杨瑾,张元领
|
毕重时,邓星斌,李占爽,刘良*,鲁明阳,秦白云, [新增]杨瑾,张元领
|
7 | 2019-08-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘良* 董事长张元领 董事杨瑾 董事王宇 董事 [退出]李占爽 董事刘良* 总经理邓星斌 监事会主席毕重时 监事鲁明阳 监事
|
刘良* 董事长李占爽 董事张元领 董事秦白云 董事 [新增]杨瑾 董事刘良* 总经理邓星斌 监事会主席毕重时 监事鲁明阳 监事
|
8 | 2018-03-23 | 股东改变姓名或名称 |
国家开****投资公司 企业法人
|
国家开****投资集团有限公司 企业法人 [名称变更]
|
9 | 2018-03-23 | 股东改变姓名或名称 |
国家开****投资公司 [退出]
|
国家开****投资集团有限公司 [新增]
|
10 | 2017-12-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
毕重时,陈显敏, [退出]邓星斌,李占爽,刘良*,鲁明阳,杨瑾,张元领
|
毕重时,邓星斌,李占爽,刘良*,鲁明阳,王宇, [新增]杨瑾,张元领
|