序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张建平 | 65% | 650.0万人民币 |
2 | 张艳红 | 35% | 350.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张建平
|
|
2 |
王世明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-20 | 投资人 |
刘位东,自然人股东, [退出]孙文平,自然人股东, [退出]张建平,自然人股东
|
张建平,自然人股东,张艳红,自然人股东 [新增]
|
2 | 2021-08-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
包晓凡, [退出]崔嘉伟, [退出]敦美娜, [退出]刘位东, [退出]王世明,张建平*
|
王世明,张建平*
|
3 | 2019-12-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔嘉伟,苟文娟, [退出]刘亮娟, [退出]刘位东,王世明,张建平*
|
包晓凡, [新增]崔嘉伟,敦美娜, [新增]刘位东,王世明,张建平*
|
4 | 2019-12-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
张建平* 董事长王世明 董事刘位东 董事刘位东 经理苟文娟 监事会主席 [退出]刘亮娟 监事 [退出]崔嘉伟 监事
|
张建平* 董事长王世明 董事刘位东 董事刘位东 经理包晓凡 监事会主席 [新增]敦美娜 监事 [新增]崔嘉伟 监事
|
5 | 2019-10-30 | 住所 |
北京市朝阳区望京东园四区13号楼-4至33层101内A座6层603室
|
北京市朝阳区望京园602号楼23层2701
|
6 | 2018-05-17 | 登记管辖变更 |
北京市海淀区市场监督管理局
|
北京市朝阳区市场监督管理局
|
7 | 2018-05-17 | 登记管辖变更 |
海淀分局
|
朝阳分局
|
8 | 2018-05-17 | 住所 |
北京市海淀区北四环西路9号22层2204
|
北京市朝阳区望京东园四区13号楼-4至33层101内A座6层603室
|
9 | 2017-10-17 | 经营范围 |
投资管理;资产管理;市场调查;公共关系服务;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动;经济贸易咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
投资管理;资产管理。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得****放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
10 | 2017-10-17 | 住所 |
北京市海淀区农大南路1号院2号楼2层办公B-210
|
北京市海淀区北四环西路9号22层2204
|