序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩辉 | 99.33775% | 15.0万人民币 |
2 | 昝宏权 | 0.66225% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩辉
|
|
2 |
李竹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-07 | 注册资本 |
50.1万
|
15.1万( - 69.86028% )
|
2 | 2022-02-08 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2022-02-08 | 投资人 |
韩辉,自然人股东
|
韩辉,自然人股东,昝宏权,自然人股东 [新增]
|
4 | 2022-02-08 | 注册资本 |
50万
|
50.1万( + 0.2% )
|
5 | 2021-12-02 | 经营范围 |
投资管理、投资咨询、商务信息咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得****放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术服务、技术咨询、技术转让;文化领域内的软件开****;销售艺术品;组织文化艺术交流活动;商务信息咨询;企业管理咨询;市场营销策划;会议服务;承办展览展示。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
6 | 2021-12-02 | 企业名称 |
北京嘉译致远投资管理有限公司
|
北京嘉译致远文化科技有限公司
|
7 | 2016-05-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭东兴 执行董事; [退出]郭东兴 经理; [退出]韩辉 监事
|
韩辉 执行董事;韩辉 经理;李竹 监事 [新增]
|
8 | 2016-05-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
韩辉,熊钢* [退出]
|
韩辉*,李竹 [新增]
|
9 | 2016-05-17 | 投资人 |
变更前(注:标有*标志的为法定代表人)郭东兴* 执行董事 [退出]郭东兴* 经理 [退出]韩辉 监事
|
变更后(注:标有*标志的为法定代表人)韩辉* 执行董事韩辉* 经理李竹 监事 [新增]
|
10 | 2016-05-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭东兴* 执行董事 [退出]郭东兴* 经理 [退出]韩辉 监事
|
韩辉* 执行董事韩辉* 经理李竹 监事 [新增]
|