序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈立新 | 60% | 60万人民币 |
2 | 陈洁 | 40% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈洁
|
|
2 |
陈立新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈洁*,潘海江 [退出]
|
陈洁*,陈立新 [新增]
|
2 | 2020-12-18 | 注册资本 |
1000万
|
100万( - 90% )
|
3 | 2020-12-18 | 注册资本 |
1000万元
|
100万元( - 90% )
|
4 | 2020-09-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
马媛媛 执行董事; [退出]王金萍 经理; [退出]潘海江 监事
|
陈洁 执行董事; [新增]陈洁 经理; [新增]潘海江 监事
|
5 | 2020-09-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
马媛媛*, [退出]潘海江,王金萍 [退出]
|
陈洁*, [新增]潘海江
|
6 | 2020-09-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
马媛媛* 执行董事 [退出]王金萍 经理 [退出]潘海江 监事
|
陈洁* 执行董事 [新增]陈洁* 经理 [新增]潘海江 监事
|
7 | 2020-09-10 | 企业类型 |
有限责任公司(法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2020-09-10 | 投资人 |
惠众国际医疗器械(北京)有限公司 企业法人 [退出]
|
陈立新 自然人股东 [新增]陈洁 自然人股东 [新增]
|
9 | 2020-09-10 | 法定代表人 |
马媛媛
|
陈洁
|
10 | 2019-03-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
王金萍 执行董事;王金萍 经理;潘海江 监事
|
马媛媛 执行董事; [新增]王金萍 经理;潘海江 监事
|