序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐华 | 99% | 990万人民币 |
2 | 李自玉 | 1% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐华
|
|
2 |
李自玉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-27 | 住所 |
北京市海淀区西郊北洼路1区195幢2层044
|
北京市海淀区羊坊店路18号1幢4层401-095
|
2 | 2019-08-07 | 住所 |
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼7层701J区
|
北京市海淀区西郊北洼路1区195幢2层044
|
3 | 2017-08-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
李自玉* 执行董事李自玉* 经理李强 监事 [退出]
|
徐华* 执行董事 [新增]徐华* 经理 [新增]李自玉 监事
|
4 | 2017-08-22 | 投资人 |
李自玉 自然人股东李强 自然人股东 [退出]
|
徐华 自然人股东 [新增]李自玉 自然人股东
|
5 | 2017-08-22 | 法定代表人 |
李自玉
|
徐华
|
6 | 2017-08-22 | 住所 |
北京市海淀区永定路88号长银大厦7B17室
|
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼7层701J区
|
7 | 2015-07-22 | 投资人 |
变更前(注:标有*标志的为法定代表人)李自玉* 执行董事李自玉* 总经理李自振 监事 [退出]
|
变更后(注:标有*标志的为法定代表人)李自玉* 执行董事李自玉* 经理李强 监事 [新增]
|
8 | 2015-07-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
李自玉* 执行董事李自玉* 总经理李自振 监事 [退出]
|
李自玉* 执行董事李自玉* 经理李强 监事 [新增]
|
9 | 2015-07-22 | 投资人 |
李自玉 自然人股东李自振 自然人股东 [退出]
|
李自玉 自然人股东李强 自然人股东 [新增]
|
10 | 2015-07-22 | 经营范围 |
经济贸易咨询;会议服务;销售工艺品、电子产品、机械设备、建筑材料;技术开****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
资产管理;投资咨询;投资管理;项目投资;技术转让、技术咨询、技术开****;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)。1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得****放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|