序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁永占 | 70% | 35.0万人民币 |
2 | 郑士勇 | 30% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁永占
|
|
2 |
郑士勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-17 | 投资人 |
焦旭,自然人股东,梁永占,自然人股东
|
焦旭,自然人股东,梁永占,自然人股东,梁永占,自然人股东,郑士勇,自然人股东, [新增]郑士勇,自然人股东 [新增]
|
2 | 2021-03-17 | 注册资本 |
3万
|
50万( + 1566.66667% )
|
3 | 2021-03-17 | 投资人 |
焦旭,自然人股东,梁永占,自然人股东
|
焦旭,自然人股东,梁永占,自然人股东,郑士勇,自然人股东 [新增]
|
4 | 2021-01-25 | 住所 |
北京市西城区黄寺大街23号院5号楼一层39号(德胜园区)
|
北京市房山区天星街1号院11号楼7层712
|
5 | 2020-09-18 | 投资人 |
王倩 自然人股东 [退出]梁永占 自然人股东
|
焦旭 自然人股东 [新增]梁永占 自然人股东
|
6 | 2017-09-30 | 经营范围 |
零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2017年01月14日)。销售日用品、五金交电、电子产品、文化用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备。
|
销售食品。销售日用品、五金交电、电子产品、文化用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
7 | 2014-02-27 | 经营范围 |
零售预包装食品(许可证有效期至2013年11月22日)。销售日用品、五金交电、电子产品、文化用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备。
|
零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2017年01月14日)。销售日用品、五金交电、电子产品、文化用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备。
|
8 | 2012-03-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
司连云 执行董事; [退出]司连云 经理; [退出]商庆生 监事 [退出]
|
梁永占 执行董事; [新增]梁永占 经理; [新增]王倩 监事 [新增]
|
9 | 2012-03-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
司连云* 执行董事 [退出]司连云* 经理 [退出]商庆生 监事 [退出]
|
梁永占* 执行董事 [新增]梁永占* 经理 [新增]王倩 监事 [新增]
|
10 | 2012-03-20 | 投资人 |
商庆生 1.5 自然人股东 [退出]司连云 1.5 自然人股东 [退出]
|
王倩 1.5 自然人股东 [新增]梁永占 1.5 自然人股东 [新增]
|