序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中海晟融(北京)资本管理集团有限公司 | 100% | 50000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶国林
|
|
2 |
李响
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
李响,钟国祥* [退出]
|
李响,叶国林* [新增]
|
2 | 2022-01-21 | 股东改变姓名或名称 |
中海晟融(北京)资本管理有限公司,法人股东
|
中海晟融(北京)资本管理集团有限公司,法人股东 [名称变更]
|
3 | 2022-01-21 | 法定代表人 |
钟国祥
|
叶国林
|
4 | 2019-05-06 | 住所 |
北京市海淀区温泉镇白家疃东路临12号1号楼一层1108号
|
北京市海淀区学院南路15号院7号楼1层101-11
|
5 | 2018-06-13 | 住所 |
北京市海淀区蓝靛厂垂虹园甲5号楼2层甲5-1-204
|
北京市海淀区温泉镇白家疃东路临12号1号楼一层1108号
|
6 | 2018-04-08 | 住所 |
北京市海淀区西四环中路19号1号楼5层-726号
|
北京市海淀区蓝靛厂垂虹园甲5号楼2层甲5-1-204
|
7 | 2017-09-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
彭必波 董事长; [退出]朱谷佳 董事; [退出]朱剑楠 董事; [退出]陈晗 经理; [退出]刘建 监事 [退出]
|
钟国祥 执行董事; [新增]钟国祥 经理; [新增]李响 监事 [新增]
|
8 | 2017-09-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈晗*, [退出]刘建, [退出]彭必波, [退出]朱谷佳, [退出]朱剑楠 [退出]
|
李响, [新增]钟国祥* [新增]
|
9 | 2017-09-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
彭必波 董事长 [退出]朱剑楠 董事 [退出]朱谷佳 董事 [退出]陈晗* 经理 [退出]刘建 监事 [退出]
|
钟国祥* 执行董事 [新增]钟国祥* 经理 [新增]李响 监事 [新增]
|
10 | 2017-09-25 | 法定代表人 |
陈晗
|
钟国祥
|